Reports for Urs P. Schoch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs P. Schoch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005241977, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Büro Schoch AG, in Winterthur, CHE-105.955.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Urs, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schoch, Nina, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Karin, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sager, David Henrik, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager, Lars Erik, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager, Muriel Nina, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5411234, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Büro Schoch direct AG, in Seuzach, CH-020.3.029.090-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2007, S. 22, Publ. 3867320).
Statutenänderung:
27.10.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Urs, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Werner Schnellmann (CH-020.1.916.372-1), in Brütten, Revisionsstelle [bisher:Werner Schnellmann, in Wallisellen];
Studer, Christoph D., von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Eveline, von Homburg, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frutig, Nicole, von Wohlen bei Bern, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5037818, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CH-020.3.919.459-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2008, S. 24, Publ. 4638062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheibler, Dr. Franz, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Urs, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.