Reports for Susanne Schneller-Gross
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Susanne Schneller-Gross
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5120214, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Marty Korrosionsschutz AG, bisher in Freienbach, CH-130.0.005.663-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2008, S. 13, Publ. 4370212).
Gründungsstatuten:
26.06.1987.
Statutenänderung:
18.06.2009.
Firma neu:
Müller Verwaltungs AG.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Stampfstrasse 73, 8645 Jona.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der kaufmännischen Administration und Informatik sowie Vermietung und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Behördliche Umbenennung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger + Partner Revisions AG, in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urban, von Uzwil, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Schneller-Gross, Susanne, von Tamins, in Siebnen-Galgenen, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Müller, Roman, von Uzwil, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Jona (Rapperswil-Jona)];
Müller, Peter, von Uzwil, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Jona];
Müller-Raess, Theres, von Uzwil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Jona].
Zweigniederlassung:
Kriens (wie bisher);
Döttingen (wie bisher).
Publication number: 4393016, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Marty Korrosionsschutz AG, in Kriens, CH-100.9.028.714-3, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2004, S. 7, Publ. 2571194).
mit Hauptsitz in:
Freienbach.
Firma Hauptsitz:
Marty Korrosionsschutz AG (CH-130.0.005.663-0).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV gestrichen.].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Die Zeichnungsberechtigten Peter Müller, Theres Müller-Raess und Susanne Schneller-Gross werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von Uzwil, in Jona, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller-Raess, Theres, von Uzwil, in Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Thurner, Wilfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneller-Gross, Susanne, von Tamins, Lavin und Tschierv, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zanchin, Silvano, von Schänis-Dorf, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2571194, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Marty Korrosionsschutz AG, in Kriens, CH-100.9.028.714-3, Obernauerstrasse 4, 6010 Kriens, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Marty Korrosionsschutz AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Freienbach.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
02.07.1987 [Letzte Publikation im SHAB Nr. 208 vom 28.10.2002 Seite 9].
Zweck Hauptsitz:
Ausführung von Korrosionsschutz und Bautenschutz aller Art;
Beteiligungen.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Verwaltungsratsbeschluss betreffend Errichtung der Zweigniederlassung: 11.10.2004.
Eingetragene Personen:
Müller, Peter, von Uzwil, in Jona, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller-Raess, Theres, von Uzwil, in Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Thurner, Wilfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneller-Gross, Susanne, von Tamins, Lavin und Tschierv, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zanchin, Silvano, von Schänis-Dorf, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien.