Reports for Dennis Patrick Schneider
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dennis Patrick Schneider
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005882761, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Holcim Kies und Beton AG, in Zürich, CHE-105.956.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candreja, Maurus, von Albula/Alvra, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Balingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Mark, von Aesch (BL), in Meggen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005881801, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
KASVU GmbH, in Hitzkirch, CHE-191.131.122, Trestenbergstrasse 1, 6285 Hitzkirch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bau- und Baulogistiksektor im In- und Ausland, unter anderem Beratungs- und Supportleistungen in den Bereichen der Rohstoffgewinnung und Baustoffproduktion, wie auch Planung inkl. Baubewilligungsverfahren von Hoch- und Tiefbauten, Akquisition, Bauleitung und Bauführung, Öffentlichkeitsarbeit sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum sowie Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 04.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schneider, Dennis Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 700 Stammanteilen zu je CHF 20.00;
Schneider, Laura Maria, finnische Staatsangehörige, in Hitzkirch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 20.00.
Publication number: HR02-1005858054, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Baustoff Recycling Nordwestschweiz AG, in Zwingen, CHE-494.878.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745142).
Statutenänderung:
02.10.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 3'400'000.00 [bisher: CHF 2'700'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'400'000.00 [bisher: CHF 2'700'000.00].
Aktien neu:
3'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 2'700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dällenbach, Roger, von Linden, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Dennis Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Remigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mederer, Johannes, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Mark, von Aesch (BL), in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.