Reports for Dominik Joseph Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dominik Joseph Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004800374, Commercial Registry Office Aargau, (400)
education consulting gmbh, in Wettingen, CHE-219.286.957, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4184963).
Firma neu:
education consulting gmbh in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Dominik, von Ehrendingen, in Baden, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Esther, von Leuggern, in Baden, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4184963, Commercial Registry Office Aargau, (400)
education consulting gmbh, in Wettingen, CHE-219.286.957, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3152563).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Dominik, von Ehrendingen, in Baden, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Erne, Esther, von Leuggern, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wettingen, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 2283307, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Tennis, in Biel/Bienne, CHE-425.109.537, Verein (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2015, Publ. 2051363).
Domizil neu:
Roger-Federer-Allee 1, 2501 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernaschina, Tiziano Giovanni, von Riva San Vitale, in Ascona, stv. Präsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Erik, von Zürich, in Hombrechtikon, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fumeaux, Hervé Luc, von Conthey, in Erde (Conthey), Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schori, Beat Victor, von Bern, in Bern, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkhardt, Thomas Felix, von Härkingen, in Biel/Bienne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Dominik Joseph, von Ehrendingen, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jolissaint Vaudroz, Christiane Marie, von Leysin, in Meyrin, stv. Präsidentin des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jolissaint, Christiane Marie, von Haute-Ajoie, Mitglied des Zentralvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Wipfli Steinegger, Ruth Brigitta, von Erstfeld und Altendorf, in Flüelen, Vizepräsidentin des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Zentralvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Bernasconi, Michael Alberto Ray, von Lugano, in Oberrieden, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Canova, Giuseppe Paolo, von Chiasso, in Morbio Inferiore, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vonlanthen, Yves, von Giffers, in Villargiroud (Villorsonnens), Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aegerter, Beat, von Gurzelen, in Steffisburg, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bichsel, Nicolas Olivier, von Sumiswald, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.