Reports for Benjamin Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Benjamin Schmid
Holdings
Newest SOGC notifications: Benjamin Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004811028, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 19'706 vom 19.12.2019 Jörg Schmid Schreinerei AG, in Krauchthal, CHE-112.398.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792038).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Benjamin, von Bolligen, in Hettiswil b. Hindelbank (Krauchthal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Mötschwil];
Schmid, Jörg, von Bolligen, in Hindelbank, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Krauchthal].
Publication number: HR02-1004792038, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jörg Schmid Schreinerei AG, in Krauchthal, CHE-112.398.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2017, Publ. 3523863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Gäumann, Katharina, von Bolligen, in Krauchthal (Hettiswil bei Hindelbank), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Benjamin, von Bolligen, in Mötschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Jörg, von Bolligen, in Krauchthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Krauchthal (Hettiswil bei Hindelbank), Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3523863, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jörg Schmid Schreinerei AG, in Krauchthal, CHE-112.398.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7152704).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Benjamin, von Bolligen, in Mötschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hindelbank, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Oliver, von Vordemwald, in Bäriswil BE (Bäriswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.