Reports for Jürg Gerold Schlotterbeck
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Gerold Schlotterbeck
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006119313, Commercial Registry Office Glarus
Dorfladen Diesbach AG in Liquidation, in Glarus Süd, CHE-115.794.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2024, Publ. 1006052182). Mit Verfügung vom 29.07.2024 hat das Kantonsgericht des Kantons Glarus den Liquidator abberufen und das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Glarus mit der Durchführung der Liquidation der aufgelösten Gesellschaft beauftragt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlotterbeck, Jürg Gerold, von Richterswil, in Netstal (Glarus), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Glarus (CHE-482.230.407), in Glarus, Liquidatorin.
Publication number: HR02-1004925224, Commercial Registry Office Glarus
Dorfladen Diesbach AG, in Glarus Süd, CHE-115.794.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, S.0, Publ. 3432729).
Firma neu:
Dorfladen Diesbach AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.06.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlotterbeck, Jürg Gerold, von Richterswil, in Netstal (Glarus), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2270053, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Harry Zweifel-Stiftung, in Glarus, CHE-110.393.144, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2011, S. 10, Publ. 6016556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel-Frenzel, Hannelore, von Glarus und Netstal (Glarus), in Pfäffikon (Freienbach), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit dem Sekretär;
Schlotterbeck, Jürg, von Richterswil, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Gilg, von Glarus, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Linthal (Glarus Süd) und Netstal (Glarus), Sekretär mit Kollektivunterschtift zu zweien, jedoch nicht mit der Präsidentin];
Moser, Thomas, von Neuhausen am Rheinfall, in Uznach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rechnungsführer (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oeler, Mathias, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Mollis (Glarus Nord) und Ennenda (Glarus)];
HPM Revisionsgesellschaft AG (CHE-105.690.719), in Pfäffikon SZ (Freienbach), Revisionsstelle [bisher: HPM Revisionsgesellschaft AG (CH-020.4.022.599-9)].