Reports for Markus Schlögl
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Schlögl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1544841, Commercial Registry Office Zug, (170)
GAFM AG Global Asset- and Fundsmanagement, in Zug, CHE-109.902.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1322693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlögl, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Quatre Bornes (MU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1322693, Commercial Registry Office Zug, (170)
GAFM AG Global Asset- and Fundsmanagement, in Zug, CHE-109.902.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2013, Publ. 1079989).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegl, Hans Peter, von Zürich, in Dubai (AE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Griebl, Andreas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schlögl, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Quatre Bornes (MU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6532964, Commercial Registry Office Zug, (170)
GAFM AG Global Asset- and Fundsmanagement, bisher in Schaffhausen, CH-290.3.014.236-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2009, S. 16, Publ. 5194138).
Gründungsstatuten:
16.10.2002.
Statutenänderung:
09.12.2011.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o wadsack & co. treuhandgesellschaft, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hlasek, Jakub, von Zürich, in Blonay, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossmann, Lidwina, von Schaffhausen, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlögl, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Quatre Bornes (MU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geeler, Marcel, von Walenstadt, in Pfäffikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.