Reports for Sonja Schlegel
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sonja Schlegel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005327850, Commercial Registry Office Graubünden
Vallatscha GmbH, in Medel (Lucmagn), CHE-435.209.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binz, Peter, von Schlieren, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Binz-Ferrari, Imelda Maria, von Zürich, Schlieren und Gerlafingen, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schlegel, Sonja, von Grabs, in Medel (Lucmagn), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gildenhorn, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gildenhorn, Ludmila, deutsche Staatsangehörige, in Medel (Lucmagn), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004509903, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, publizierten TR-Eintrag Nr. 4'998 vom 06.11.2018 Vallatscha GmbH, in Medel (Lucmagn), CHE-435.209.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494563).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Sonja, von Grabs, in Medel (Lucmagn), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [nicht: in Seewis im Prättigau].
Publication number: HR02-1004494563, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Vallatscha GmbH, in Medel (Lucmagn), CHE-435.209.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3405313).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Sonja, von Grabs, in Seewis im Prättigau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.