Reports for Bärbel Schlegel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bärbel Schlegel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005211354, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Immoba Trübbach Aktiengesellschaft, in Wartau, CHE-102.594.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2012, S.0, Publ. 6490056).
Statutenänderung:
21.05.2021.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Frau Bärbel Schlegel, Altmannweg 5, 9012 St. Gallen].
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung, der Verkauf, die Verwaltung und Vermietung von Immobilien und Liegenschaften jeder Art sowie die Übernahme von Generalunternehmeraufträgen. Die Gesellschaft kann ferner bewegliches Vermögen aller Art halten und verwalten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen und für eigene und fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, die in den Rahmen des voranstehenden Zweckes fallen oder ihn direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern alle Aktionäre bekannt sind und soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, schriftlich oder per E-Mail an die der Gesellschaft letztbekannte Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 21. Mai 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Bärbel, von Wartau, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Andrea, von Wartau, in Herisau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004820578, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Cresta Trübbach Aktiengesellschaft, in Wartau, CHE-103.250.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2012, S.0, Publ. 6490038).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Frau Bärbel Schlegel, Altmannweg 5, 9012 St. Gallen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Bärbel, von Wartau, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Andrea, von Wartau, in Herisau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6490056, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Immoba Trübbach Aktiengesellschaft, in Wartau, CH-320.3.011.566-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 15, Publ. 5030404).
Domizil neu:
Mühliweg 6, 9477 Trübbach.
Postadresse neu:
c/o Frau Bärbel Schlegel, Altmannweg 5, 9012 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Walter, von Wartau, in Trübbach (Wartau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Bärbel, von Wartau, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlegel, Andrea, von Wartau, in Herisau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlegel-Tanner, Laura, von Wartau, in Trübbach (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].