Reports for Urs Schlatter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Schlatter
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Schlatter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006067280, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bauplanung Schlatter Busswil/Lyss, in Lyss, CHE-105.559.812, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3473357).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Urs, von Konolfingen, in Ammerzwil BE (Grossaffoltern), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seedorf BE].
Publication number: 5574508, Commercial Registry Office Berne, (36)
Holzbau Seeland GmbH, in Busswil bei Büren, CH-036.4.041.062-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 3, Publ. 4303198).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatter, Urs, von Konolfingen, in Schüpfen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Erich, von Rüeggisberg, in Jens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 4303198, Commercial Registry Office Berne, (36)
Holzbau Seeland GmbH, in Busswil bei Büren, CH-036.4.041.062-1, Schwalbenweg 3, 3292 Busswil bei Büren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.01.2008.
Zweck:
Betrieb einer Zimmerei, Dachdeckerei, Schreinerei sowie Tätigkeit im Baugewerbe allgemein, Herstellung, Vermittlung und Handel von und mit entsprechenden Produkten sowie Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhnag stehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 09.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kohler, Erich, von Rüeggisberg, in Jens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Kohler, Helene, von Rüeggisberg, in Jens, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Schlatter, Urs, von Konolfingen, in Schüpfen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.