Reports for Franz Schildknecht
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Franz Schildknecht
Newest SOGC notifications: Franz Schildknecht
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5038100, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ingenio GmbH, in Waldkirch, CH-020.4.001.757-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2002, S. 10, Publ. 575604). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Franz, von Waldkirch, in Waldkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ingenio GmbH, bisher in Weisslingen, Übernahme von Beratungs-, Schulungs- und Engineeringarbeiten im Zusammenhang mit der Industrieautomation usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2000, S. 356).
Gründungsstatuten:
11.03.1996.
Statutenänderung:
20.06.2002.
Sitz neu:
Waldkirch.
Domizil neu:
Sonnenrainstrasse 11a, 9205 Waldkirch.
Zweck neu:
Beratungs-, Schulungs- und Engineeringarbeiten im Zusammenhang mit der Industrieautomation;
kann auch die dazu notwendigen Produkte handeln oder vermitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 30'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähwiler, Eugen, von Mogelsberg, in Weisslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Ulrich, von Roggwil BE, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Schildknecht, Franz, von Waldkirch, in Waldkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ingenio GmbH, in W e i s s l i n g e n, Beratungs-, Schulungs- und Engineeringarbeiten im Zusammenhang mit der Industrieautomation, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 19.09.1996, S. 5677).
Statutenänderung:
1.12.1999.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.- [bisher: CHF 20'000.-].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Eugen, von Mogelsberg, in Weisslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Grütter, Ulrich, von Roggwil BE, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [bisher: in St. Gallen, mit Einzelunterschrift];
Schildknecht, Franz, von Waldkirch, in Waldkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.