Reports for Markus Schärz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Schärz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4759418, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oliver Wyman AG, in Zürich, CH-320.3.023.493-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2008, S. 21, Publ. 4291368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cabiallavetta, Mathias, von Breil/Brigels, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Peter, von Langnau im Emmental, in Grünwald (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärz, Markus, von Därligen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mosimann, Urs, von Signau, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pomeroy, H. Blair, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wandeler, Michel, von Ruswil, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cunningham, Matthew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ridgewood (NJ/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weidner, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Anzing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mercer Management Consulting Group AG, in Zürich, Erbringung von Generaldienstleistungen mit Schwerpunkt in der Beratung von Wirtschaftsunternehmen und sonstigen Einrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2001, S. 8034).
Statutenänderung:
21.06.2002.
Firma neu:
Mercer Management Consulting AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Mercer Management Consulting SA) (Mercer Management Consulting Ltd.).
Aktienkapital neu:
CHF 2'985'000.-- [bisher: CHF 2'500'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'985'000.--.
Aktien neu:
2'985 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.2002 die Mercer Management Consulting AG, in Zürich, durch Fusion. Aktiven von CHF 8'528'427.-- und Passiven von CHF 4'796'372.-- gehen gemäss Fusionsbilanz per 01.01.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Alleinaktionärin der übernommenen Gesellschaft erhält dafür 485 vollliberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Peter, von Langnau im Emmental, in Grünwald (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Down, James W., Bürger der USA, in Winchester (Massachusetts/USA), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeannet, François, von Les Ponts-de-Martel, in Erlenbach ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Tobias, von Winterthur, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Inca, Joris, italienischer Staatsangehöriger, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fopp, Leonhard, von Davos, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyfeler, Stefan, von Basel, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trapp, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karrer, Norman, von Fällanden, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebe, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höhmann, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Christine Clara Maria, von Schwändi, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schärz, Markus, von Därligen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
PRZ AG, in Zürich, Verkauf, Organisation und Durchführung von individuellen Reisen, insbesondere von Safaris nach und in Afrika, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2001, S. 5702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärz, Markus, von Därligen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merki, Cornel, von Würenlingen, in Berikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Roger, von Winterthur, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.