Reports for Mohamed Sayed Ahmed Atieg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Mohamed Sayed Ahmed Atieg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005609599, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mazra GmbH, in Zürich, CHE-180.508.524, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559002).
Firma neu:
Mazra GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sayed Ahmed Atieg, Mohamed, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005559002, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gründungs Expert GmbH, in Zürich, CHE-180.508.524, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2022, Publ. 1005542421).
Statutenänderung:
19.08.2022.
Firma neu:
Mazra GmbH.
Domizil neu:
Alfred-Strebel-Weg 15, 8047 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Onlinehandelsplattform für Waren aller Art, insbesondere für Waren und Produkte des täglichen Bedarfs. Die Gesellschaft erbringt alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Grosshandel und die Zucht von Indoor-Pflanzen, insbesondere von Blumen und Heilkräutern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kömürcü, Tacettin, türkischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sayed Ahmed Atieg, Mohamed, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.