Reports for Solon Sarfatti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Solon Sarfatti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006097595, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mental Capital AG, bisher in Luzern, CHE-115.010.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895358).
Statutenänderung:
20.06.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Colombo Wealth SA, Stockerstrasse 42, 8002 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen brieflich, oder nach Ermessen des Verwaltungsrats durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocayusufpasaoglu, Hakan Hasim, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarfatti, Solon, griechischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colombo, Dario, von Stabio, in Collina d'Oro, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christopoulos, Dimitrios, griechischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter Koesters, Sibylle, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005496967, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Mental Capital AG, in Luzern, CHE-115.010.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118838).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christopoulos, Dimitrios, griechischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kocayusufpasaoglu, Hakan Hasim, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Sarfatti, Solon, griechischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005118838, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Mental Capital AG, in Luzern, CHE-115.010.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christopoulos, Dimitrios, griechischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Sarfatti, Solon, griechischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.