Reports for Petra Santschi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Petra Santschi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3298117, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kreti & Pleti GmbH, in Thun, CHE-112.936.498, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2525255).
Statutenänderung:
13.01.2017.
Firma neu:
Messerli Baumaschinenservice GmbH.
Sitz neu:
Uebeschi.
Domizil neu:
Hübeli, 3635 Uebeschi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Service- und Reparaturdienstleistungen an Bau- und Landmaschinen aller Art. Sie kann mit solchen Maschinen Handel betreiben und Markenvertretungen übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, halten oder veräussern, Immaterialgüter erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santschi, Petra, von Sigriswil, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Adrian, von Belp, in Goldiwil (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2525255, Commercial Registry Office Berne, (36)
Im Visier GmbH, in Thun, CHE-112.936.498, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015, Publ. 2452615).
Statutenänderung:
25.11.2015.
Firma neu:
Kreti & Pleti GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Gastronomie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santschi, Christian, von Sigriswil, in Tschingel ob Gunten (Sigriswil), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santschi, Petra, von Sigriswil, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 3387632, Commercial Registry Office Berne, (36)
Im Visier GmbH, in Thun, CH-092.4.017.697-0, Obere Hauptgasse 49, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.05.2006.
Zweck:
Betrieb eines Restaurants mit Bar in Thun. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.--. Die Mitteilungen an die GesellschafterInnen erfolgen schriftlich, in dringenden Fällen per Telefon oder mit Fax.
Eingetragene Personen:
Santschi, Petra, von Sigriswil, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Santschi, Christian, von Sigriswil, in Tschingel ob Gunten (Sigriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.