Reports for Peter Salvisberg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Salvisberg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1233003, Commercial Registry Office Zug, (170)
DHG Treuhand & Beratungs AG, in Zug, CHE-106.401.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2011, Publ. 6058314). Mit Erklärung vom 20.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähwiler, Ruckstuhl Treuhand AG (CH-020.3.909.922-1), in Zürich, Revisionsstelle;
Salvisberg, Peter, von Mühleberg, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, René, von Romoos, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5980336, Commercial Registry Office Zug, (170)
DHG Treuhand & Beratungs AG, bisher in Zürich, CH-020.3.906.601-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, S. 30, Publ. 4873964).
Gründungsstatuten:
22.12.1988.
Statutenänderung:
28.10.2010.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 110B, 6302 Zug.
Zweck neu:
Übernahme von Treuhand-, Beratungs- und Revisionsmandaten sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Ruckstuhl Treuhand AG (CH-020.3.909.922-1), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher);
Stadelmann, René, von Romoos, in Thalwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salvisberg, Peter, von Mühleberg, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3165222, Commercial Registry Office Zug, (170)
Omikron Finanz-Holding AG, Sitz [bisher: Zürich ], CH-020.3.006.107-0, Erwerb und Verwaltung von finanziellen Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.1995, Seite 2939).
Statutenänderung:
12.12.2005.
Sitz Neu:
Zug.
Domizil Neu:
Baarerstrasse 110A, 6300 Zug.
Zweck:
Erwerb und Verwaltung von finanziellen Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland;
kann Grundeigentum sowie Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 200 Inhaberaktien zu CHF 500.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Eingetragene Personen Neu:
Stadelmann, René, Heimat Romoos, in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Werner Ulrich Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Salvisberg, Peter, Heimat Bern, Mühleberg, Zumikon, in Zumikon, Mitglied mit Einzelunterschrift];
[RS-Treuhand René Stadelmann, in Zürich, Revisionsstelle].