Reports for Peter Sahli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Sahli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 969611, Commercial Registry Office Berne, (36)
RSW AG, in Lyss, CH-073.3.002.074-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2011, Publ. 6353612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahli, Peter, von Frauenkappelen, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 969567, Commercial Registry Office Berne, (36)
Henauer Holding AG, in Lyss, CH-073.3.001.051-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6780084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahli, Peter, von Frauenkappelen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6780084, Commercial Registry Office Berne, (36)
Henauer Holding AG, in Lyss, CH-073.3.001.051-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2005, S. 3, Publ. 2984372).
Statutenänderung:
04.07.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, diese erwerben oder pachten, Darlehen aufnehmen und erteilen, Kredite aufnehmen, Grundstücke erwerben, belasten und weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 04.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
R + H Treuhand AG Lyss, in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rindlisbacher, Markus, von Bern und Lützelflüh, in Lyss, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Matthias, von Gränichen, in Büren an der Aare, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sahli, Peter, von Frauenkappelen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sahli-Arn, Peter, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Bernhard, von Safnern, in Safnern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.