Reports for Martin Dieter Ruge
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Martin Dieter Ruge
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005911260, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
STARR INTRALOGISTICS GmbH, in Starrkirch-Wil, CHE-385.844.410, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755512).
Statutenänderung:
15.11.2023.
Firma neu:
STARR Partners GmbH.
Zweck neu:
Handel mit Anlagen und Ersatzteilen. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruge, Jacinta Ndunge, von Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ruge, Martin Dieter, von Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005461096, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FERAG AG, in Hinwil, CHE-102.207.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüttimann, Ralph, von Galgenen, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbüda, Flavio, von Scuol, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hegglin, Martin, von Menzingen, in Gossau (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Fabian, von Wädenswil, in Hunzenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kobelt, Markus, von Marbach (SG), in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruge, Martin, von Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schierz, Michael, von Stäfa, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005032967, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FERAG AG, in Hinwil, CHE-102.207.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maniglio, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binder, Marcel, von Illnau-Effretikon, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruge, Martin Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivprokura zu zweien.