Reports for Christine Rüedi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Rüedi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3103531, Commercial Registry Office Berne, (36)
Alice und Madeleine Hirschi-Stiftung, in Seftigen, CHE-115.254.900, Stiftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3067989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Markus, von Basel, in Seltisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Pfister-Meyer, Brigitte Nelly, von Basel und Oberburg, in Seltisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Thomet, Niklaus, von Neuenegg, in Zwingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher, Verena Denise Dr., von Zürich, in Biel-Benken BL (Biel-Benken), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stapfer, Suzanne, von Horgen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüedi, Christine, von Bolligen, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2130758, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Basler Tierschutzverein, in Basel, Verein (SHAB Nr. 134 vom 16.07.2003, S. 5, Publ. 1086024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mundwiler, Edwin, von Basel und Tenniken, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Urs, von Basel und Riehen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toffol, Jürg, von Aeschi SO und Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Hanns U., von Herzogenbuchsee, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Christine, von Bolligen, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli, Dr. Tobias, von Basel und Hochwald, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Fabia, von Liestal, in Liestal, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hehlen, Ursula, von Boltigen, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mair, Urs, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Rainer, von Büren SO, in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Joseph E., von Basel, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Iris, von Basel und Trub, in Hundsbach (FR), Geschäftsführerin [bisher: in Hombourg (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 688022, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Mensch und Tier, bisher in Allschwil, Stiftung (SHAB Nr. 234 vom 02.12.1998, S. 8246).
Urkundenänderung:
23.04.2002.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Lothringerstr. 23, 4056 Basel.
Zweck:
Förderung von Menschen über vertiefte Kontakte zu Tieren und Pflanzen. Förderung des Baus von Mensch und Tier Zentren sowie Anbau von Pflanzenkulturen. Vermittlung von Wissen über Wesen und Bedürfnisse von Menschen, Tieren und Pflanzen. Die Stiftung bietet Therapien an, bildet Tiere aus und vermittelt Wissen über ihre Haltung und Ausbildung.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern, in Bern.
Organisation:
Stiftungsrat und Revisionsstelle..
Stiftungsrat:
3-7 Mitglieder. Änderung der Stiftungsurkunde gemäss Verfügung vom 19.08.2002 des Eidg. Departements des Innern, in Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüedi, Christine, von Bolligen, in Allschwil, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stapfer, Suzanne, von Horgen, in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ebner, Sonja, von Wittinsburg, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Minder, Nelly, von Zürich, in Pura, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mürner, Lilli, von Zürich, in Rheinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
New, Marianne, von Genf, in Holden (Maine, USA), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Senn, Lilly, von Densbüren, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher].