Reports for Christa Ruedlinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christa Ruedlinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5312466, Commercial Registry Office Aargau, (400)
DigiLan AG, in Lenzburg, CH-400.3.019.839-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2009, S. 2, Publ. 4886006).
Statutenänderung:
16.10.2009.
Firma neu:
Digilan AG.
Zweck neu:
Beratung, Verkauf und Nachbetreuung von Information & Communication Technology (ICT) inkl. Verkabelungssysteme, Netzwerkinstallationen, Handel mit Hard- und Software insbesondere von ICT Produkten aller Art sowie Zubehör jeglicher Art;
kann Niederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruedlinger, Christa, von Zürich und Spreitenbach, in Lenzburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stirnimann, Reto, von Zürich, in Bronschhofen, Delegierter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft (CH-400.3.030.056-6), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhlen, François, von Langnau im Emmental, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4639080, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schleudertrauma-Verband, in Zürich, CH-020.6.000.022-7, Verein (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 27, Publ. 3159288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Markus, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Ruedlinger, Christa, von Zürich, in Lenzburg, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lötscher, Reto, von St. Antönien Ascharina, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samuelsson, Evalotta, von Rapperswil BE, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lienert, Patrick, von Einsiedeln, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goecke, Frank, von Aadorf, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Müller, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seidler, Pierre, von Pleujouse, in Delémont, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Braun, Gerda, von Eschlikon, in Würenlos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuchs, Ursula, von Appenzell, in Therwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Susanne, von Pfäfers, in Seegräben, Geschäftsführerin (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4145574, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Activita Care Management AG, in Uster, CH-020.3.024.235-2, Rehabilitation und Reintegration von verunfallten und erkrankten Personen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2007, S. 19, Publ. 3981542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruedlinger, Christa, von Zürich und Spreitenbach, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cofis Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Pribnow, Dr. Volker, von Obersiggenthal, in Oberehrendingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohny, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Jean Baptiste, von Basel, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roberto Bassi & Partners SA, Società di Revisione e Consulenza Aziendale, in Lugano, Revisionsstelle.