Reports for Ulf Roland Rückert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulf Roland Rückert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6793570, Commercial Registry Office Zug, (170)
IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft AG, in Baar, CH-170.4.009.165-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2011, Publ. 6326536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rückert, Ulf Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausmann, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Schwyz, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6326536, Commercial Registry Office Zug, (170)
IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft AG, in Baar, CH-170.4.009.165-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, S. 0, Publ. 6141004).
Domizil neu:
Neuhofstrasse 1, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rückert, Ulf Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aarburg];
Tittes, Hans-Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aarburg].
Publication number: 6141004, Commercial Registry Office Zug, (170)
IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft GmbH (IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft Sàrl) (IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft Ltd liab. Co), in Baar, CH-170.4.009.165-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 20, Publ. 5895792).
Statuten neu:
29.03.2011.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital erhöht. Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.03.2011 und Bilanz per 30.09.2010 mit Aktiven von CHF 1'039'783.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 567'649.30 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft SA) (IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft Ltd.).
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief bei Kenntnis aller Namen und Adressen der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kronmüller, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Roeser (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porzner, Günter Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Würzburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rückert, Ulf Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Aarburg, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Tittes, Hans-Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Aarburg, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].