Reports for Arthur Daniel Ruckstuhl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Arthur Daniel Ruckstuhl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3585171, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
FAIR-Reisegarant Genossenschaft, in Münsterlingen, CHE-215.677.135, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2446831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Arthur Daniel, von Sirnach, in Alterswilen (Kemmental), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2446831, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
FAIR-Reisegarant Genossenschaft, in Münsterlingen, CHE-215.677.135, Bottighoferstrasse 21, 8596 Scherzingen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.10.2015.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in Selbsthilfe ihrer Genossenschafter und ihrer angeschlossenen natürlichen und juristischen Personen die Einhaltung der Reisegarantievorschriften nach Art. 18 des Bundesgesetzes vom 18.06.1993 über Pauschalreisen und übernimmt für den Fall der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses eines Genossenschafters oder einer angeschlossenen Person die Erstattung bezahlter Beträge und die Kosten für die Rückreise des Vertragspartners des Genossenschafters im gesetzlichen Mindestrahmen.
Anteilscheine:
CHF 1'000.00.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 1'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 21.10.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ferrari, Hermann Claudius, von St. Gallen, in Scherzingen (Münsterlingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Arthur Daniel, von Sirnach, in Alterswilen (Kemmental), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gsell, Marcel, von Amriswil, in Waldstatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1588411, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Swiss Authentication AG, in Tägerwilen, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2013, Publ. 1029019).
Statutenänderung:
26.06.2014.
Firma neu:
SMS Swiss Medical Sensor AG.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Technologien und Produkten im Bereich Hoch-Technologie einschliesslich damit zusammenhängender Soft- und Hardware, insbesondere im Medizinalbereich. Im weiteren die Erstellung von technischen Gutachten, der Erwerb, Verkauf und die Verwertung von Patenten und anderen Schutzrechten, einschliesslich Technologietransfer. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vornehmen, Beteiligungen an andere Gesellschaften erwerben, verwalten oder finanzieren und überhaupt alles tun, was direkt oder indirekt mit dem Geschäftszweck zusammenhängt oder diesem dienen kann..
Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 30'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Arthur Daniel, von Sirnach, in Alterswilen (Kemmental), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Reimann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gottlieben, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiller, Alfred Eugen, von Winterthur, in Aeugst am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Johann Jakob, von Muttenz, in Rifferswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehy, Isidor, von Häggenschwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebert, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichl, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Kelheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.