Reports for Georges Ruchti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Georges Ruchti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006109468, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hypothekarbank Lenzburg AG, in Lenzburg, CHE-105.779.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2024, Publ. 1006063924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Therese, von Seon, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dössegger, Dieter, von Seon, in Umiken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruchti, Georges, von Genève, in Menziken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildi, Marianne, von Schafisheim, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Coke, Michèle, von Kölliken, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gantenbein, Rolf, von Grabs, in Lufingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005669636, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hypothekarbank Lenzburg AG, in Lenzburg, CHE-105.779.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005646223). [Gemeindefusion vom 01.01.2023].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruchti, Georges, von Genève, in Menziken, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Burg (AG)].
Publication number: HR02-1005035945, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Grundlicht GmbH, in Schönenwerd, CHE-109.863.373, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004748268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruchti, Annarose, deutsche Staatsangehörige, in Burg (AG), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruchti, Georges, von Genève, in Burg (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].