Reports for William Thomas Rowell
Mandates
Results for the name William Thomas Rowell
Newest SOGC notifications: William Thomas Rowell
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005227137, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Royal Golden Enterprise GmbH, in Freienbach, CHE-114.132.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360679).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rowell, William Thomas, australischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Rowell, William, in Eglisau];
Altieri, Giuseppe, von Braunau, in Zuzwil (SG), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ].
Publication number: 2382237, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Royal Golden Enterprise GmbH, in Zürich, CHE-114.132.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2015, Publ. 2310595).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goetz, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in London (UK), Gesellschafter und Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rowell, William, australischer Staatsangehöriger, in Eglisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2310595, Commercial Registry Office Zurich, (20)
younique GmbH, bisher in Freienbach, CHE-114.132.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, Publ. 2023999).
Gründungsstatuten:
29.02.2008.
Statutenänderung:
08.07.2015.
Firma neu:
Royal Golden Enterprise GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Royal Golden Enterprise S.à.r.l.) (Royal Golden Enterprise Ltd liab. Co).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rowell, William, australischer Staatsangehöriger, in Eglisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Goetz, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in London (UK), Gesellschafter und Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Altieri, Giuseppe, von Braunau, in Zuzwil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Züberwangen (Zuzwil SG), Direktor mit Einzelunterschrift].