Reports for Klaus Rost
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Klaus Rost
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004590975, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
BUNOVA Holding AG, in Tägerwilen, CHE-101.133.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, S.16, Publ. 3683088).
Statutenänderung:
26.02.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen irgendwelcher Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann ferner Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 04.08.1999 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung eine Beteiligung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten zu einem Maximalpreis von CHF 2'974'500.-- zu erwerben.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 26.02.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rost, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urs Köchli, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Ermatingen, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004583730, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Beat Bucher AG, in Tägerwilen, CHE-105.775.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, S.0, Publ. 6292970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rost, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urs Köchli, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Ermatingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kerschbaumer, Patrick, von Oberriet (SG), in Tägerwilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Misteli, Domenic, von Aeschi (SO), in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Urban, von Rüthi (SG), in Mels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MOSER TREUHAND AG (CHE-248.364.217), in Wil SG, Revisionsstelle.
Publication number: 6292970, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Beat Bucher AG, in Tägerwilen, CH-440.3.002.596-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, S. 16, Publ. 3683078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Walter, von Berg TG, in Guntershausen bei Berg TG (Berg TG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rost, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Tägerwilen];
Hügi, Jean-Pierre, von Niederbipp, in Niederbipp, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.