Reports for Jacqueline Rosset
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jacqueline Rosset
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004921592, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Hedwig Karrer-Stiftung, in Liestal, CHE-110.399.141, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522552).
Name neu:
Hedwig Karrer-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.05.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würth, Mirjam, von Basel, in Frenkendorf, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rosset, Jacqueline, von Les Montets, in Birsfelden, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lakerveld, Peter, von Wigoltingen, in Seltisberg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3518429, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Tierkrippe, in Pratteln, CHE-110.390.513, Stiftung (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2013, Publ. 7001828).
Name neu:
Stiftung Tierkrippe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 23.03.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fox, Hans-Peter, von St. Gallen, in Gempen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muff, Marcel, von Basel, in Zeiningen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rosset, Jacqueline, von Les Montets, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaub, Patricia, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balconsult AG (CHE-109.576.867), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Balconsult AG (CH-270.3.013.025-9)].
Publication number: 3247803, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Hedwig Karrer-Stiftung, in Liestal, CHE-110.399.141, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6706070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borter, Daniel, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Hölstein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stibler, Linda, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würth, Mirjam, von Basel, in Frenkendorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosset, Jacqueline, von Les Montets, in Birsfelden, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2)].