Reports for Eva Maria Ross-Krienbühl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Eva Maria Ross-Krienbühl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5533536, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ross Treuhand GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.009.569-8, Bösch 67, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.02.2010.
Zweck:
Ausführung von Geschäften im Treuhandwesen, insbesondere Vermögens-, Geschäfts- und Liegenschaftenverwaltung, Buchführung sowie Beratungen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ross, Ian Kenneth, von Sattel, in Arth, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ross-Krienbühl, Eva Maria, von Sattel, in Arth, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5495460, Commercial Registry Office Zug, (170)
Cleos Treuhand GmbH, in Zug, CH-170.4.007.608-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 38, Publ. 5092550).
Statutenänderung:
28.01.2010.
Zweck neu:
Ausführung von Geschäften im Treuhandwesen, insbesondere Vermögens-, Geschäfts- und Liegenschaftenverwaltung, Buchführung und Revisionstätigkeit sowie Beratung aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ross-Krienbühl, Eva Maria, von Sattel, in Arth, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Ross, Ian Kenneth, von Sattel, in Arth, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung und Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefeli, Kurt, von Emmen, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4191678, Commercial Registry Office Zug, (170)
Cleos Treuhand GmbH, in Zug, CH-170.4.007.608-2, Chamerstrasse 176, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.10.2007.
Zweck:
Geschäfte im Treuhandwesen, insbesondere Vermögens-, Geschäfts- und Liegenschaftsverwaltung, Buchführung und Revisionstätigkeit sowie Beratung aller Art;
kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ross-Krienbühl, Eva Maria, von Sattel, in Arth, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.00;
Ross, Ian Kenneth, von Sattel, in Arth, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.00.