Reports for Ernst Rohr
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Rohr
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005952021, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Garage Mettlenbach AG, in Mönchaltorf, CHE-106.693.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2022, Publ. 1005540629).
Statutenänderung:
25.01.2024.
Firma neu:
Mettlenbach AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Garagenbetriebes mit Reparaturwerkstätte und Fahrzeughandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigt, von der "Carosserie Poncioni + Huser AG", in Mönchaltorf, Betriebseinrichtungen und Inventar für einen Garagebetrieb gemäss per 31.10.1990 zu erstellender Inventarliste zum Höchstpreis von CHF 150'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedroni, Rolf, von Amriswil, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohr, Ernst, von Hunzenschwil, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedroni, Dino, von Amriswil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedroni, Sergio, von Amriswil, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3689213, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Garage Mettlenbach AG, in Mönchaltorf, CHE-106.693.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2005, S. 18, Publ. 2753808).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedroni, Rolf, von Amriswil, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bubikon];
Rohr, Ernst, von Hunzenschwil, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wangen-Brüttisellen];
Kuhn Treuhand AG (CHE-107.823.374), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Kuhn Treuhand AG].
Publication number: 2753808, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Garage Mettlenbach AG, in Mönchaltorf, CH-020.3.909.843-1, Betrieb eines Garagenbetriebes mit Reparaturwerkstätte und Fahrzeughandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.1999, S. 7301).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedroni, Rolf, von Amriswil, in Bubikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Männedorf];
Rohr, Ernst, von Hunzenschwil, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa].