Reports for Ulrich Roffler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulrich Roffler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005346239, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Youplus Insurance International Aktiengesellschaft, Triesen, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-112.020.470, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313104).
Hauptsitz in:
Triesen (LI).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roffler, Ulrich, von Grüsch, in Rüschlikon, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Stühmer, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ayer, Stéphanie, von Zürich, in Zürich, Stellvertretende Leiterin der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bahc, Thomas, von Binningen, in Dornach, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4203395, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ASPECTA Assurance International Aktiengesellschaft, Vaduz, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-112.020.470, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 954075).
Hauptsitz in:
Vaduz.
Domizil neu:
Rigistrasse 60, 8006 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Condito, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), stellvertretender Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roffler, Ulrich, von Grüsch, in Rüschlikon, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher: Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stühmer, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 954075, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013 publizierten TR-Eintrag Nr. 13'483 vom 24.04.2013ASPECTA Assurance International Aktiengesellschaft, Vaduz, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.156-1, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7167266).
mit Hauptsitz in:
Vaduz (LI).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roffler, Ulrich, von Grüsch, in Rüschlikon, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Leiter der Zweigniederlassung mit Einzelunterschrift]. .