Reports for Christine Riwar
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Riwar
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3022675, Commercial Registry Office Berne, (36)
Medic Opti-Line GmbH, in Bern, CHE-108.480.779, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2949847).
Statutenänderung:
18.08.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung der plastischen und ästhetischen Chirurgie;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: durch Brief, Telefax oder elektronische Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laganà Holding AG (CHE-434.689.134), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Siegenthaler, Daniel, von Langnau im Emmental, in Messen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laganà, Sandro Stefano, von Meiringen, in Rumisberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riwar, Christine, von Leuggern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Spahr, Jürg Roland, von Lengnau (BE), in Diemerswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 648432, Commercial Registry Office Berne, (36)
Med Form Chirurgie GmbH, bisher in Muri bei Bern, Vermittlung chirurgischer Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.1995, S. 216).
Statutenänderung:
5.09.2002.
Firma neu:
HUMAC GmbH.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o KPB Treuhand AG, Könizstrasse 230, 3097 Liebefeld.
Zweck neu:
Erwerb, Handel und Verwaltung von Beteiligungen an Gastronomiebetrieben;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer, Christa, von Dürrenroth, in Muri bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Schaer, Paul, von Dürrenroth, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Riwar, Christine, von Leuggern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubacher, Marc, von Zofingen, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Medic Opti-Line GmbH, in B e r n, Beratung für optimale Körperfigur und Vermittlung von chirurgischen Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.1999, S. 3708).
Statutenänderung:
30.07.1999.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Stephan, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-;
Kuratli, Sonja, von Nesslau, in Ostermundigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riwar, Christine, von Leuggern, in~Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.-].