Reports for Martin Ritschard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Ritschard
Newest SOGC notifications: Martin Ritschard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005218592, Commercial Registry Office Berne, (36)
BeO Recycling GmbH, in Interlaken, CHE-112.518.497, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700330).
Statutenänderung:
07.06.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 800'248.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 597'383.17 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.00.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Leuenberger Recycling AG Interlaken, in Interlaken (CHE-110.361.664), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 508'619.62 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 209'034.33 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
BeO Recycling AG.
Domizil neu:
Geissgasse 26, 3800 Interlaken.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage- und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Gemäss Sacheinlage und -übernahmevertrag vom 12.9.2005 übernimmt die Gesellschaft 1 Fahrzeug Lastwagen Scania R 113 HL 4x2, 1. Inverkehrsetzung 30.10.1990, sowie 1 Sachentransportanhänger Sutter Lungern, 1. Inverkehrsetzung 12.12.1979, zum Preis von total CHF 47'000.--, wovon CHF 30'000.-- an die Libererierung des Stammkapitals angerechnet werden. Die beiden Sacheinleger erhalten zudem je CHF 8'500.-- als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte infolge Änderung der Rechtsform.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann Recycling AG (CHE-114.939.817), in Münchenwiler, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritschard, Martin, von Oberhofen am Thunersee, in Münchenwiler, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Hans-Ulrich, von Grosshöchstetten, in Cressier FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Blaser Treuhand AG (CHE-191.403.349), in Köniz, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004903451, Commercial Registry Office Berne, (36)
HU Recycling Holding GmbH, in Münchenwiler, CHE-434.597.288, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3933635). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 11.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser Treuhand AG (CHE-191.403.349), in Köniz, Revisionsstelle;
Bühlmann, Astrid, von Grosshöchstetten, in Cressier FR, mit Einzelprokura;
Ritschard, Martin, von Oberhofen am Thunersee, in Münchenwiler, mit Einzelprokura.
Publication number: HR02-1004712015, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Josafe AG, in Günsberg, CHE-470.047.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, S.0, Publ. 6803326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritschard, Martin, von Oberhofen am Thunersee, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ritschard, Philipp, von Oberhofen am Thunersee, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badstuber, Daniel, von Zürich, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Badstuber, Beat, von Zürich, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schär, Josef, von Walterswil (BE), in Günsberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].