Reports for Luís Manuel Ribeiro Douwens Vicente
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luís Manuel Ribeiro Douwens Vicente
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004979387, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), in Zürich, CHE-107.301.064, Verein (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004759994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boban, Zvonimir, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jouhaud, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Le Floc'h, Philippe, von Prangins, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribeiro Douwens Vicente, Luís Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grafström, Matthias, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosengo Omba, Véron, von Turbenthal, in Estavayer, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomas, Simon, von Luzern, in Meggen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004579196, Commercial Registry Office Zug, (170)
3vs Sports Partners GmbH, in Baar, CHE-197.007.992, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281183).
Firma neu:
3vs Sports Partners GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.02.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ribeiro Douwens Vicente, Luís Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Gyseler, Stefan, von Schöftland, in Hausen am Albis, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004510354, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), in Zürich, CHE-107.301.064, Verein (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473271).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ribeiro Douwens Vicente, Luís Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.