Reports for Dr. Franz Renggli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Franz Renggli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3045141, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Dr. Hans Müller und Gertrud Müller, in Lenzburg, CHE-101.922.925, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2491637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binggeli, Sabina, von Rüschegg, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renggli, Franz, von Entlebuch, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Sascha, von Uttwil, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lötscher Scharf, Christine, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1377581, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Dr. Hans Müller und Gertrud Müller, in Lenzburg, CHE-101.922.925, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2010, S. 2, Publ. 5791380).
Urkundenänderung:
12.07.2013.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binggeli, Sabina, von Rüschegg, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gentinetta Burren, Katja, von Gampel-Bratsch, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renggli, Franz, von Entlebuch, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1369525, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Pensionskasse der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau, in Aarau, CHE-109.730.855, Stiftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2013, Publ. 7006274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Franz, von Entlebuch, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Rolf, von Oberflachs, in Herznach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Daniel, von Erlinsbach AG, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heldner, Christoph, von Visp, in Meisterschwanden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.