Reports for Christian Reinecke
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Reinecke
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004746813, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FM2 Group GmbH, in Opfikon, CHE-290.234.323, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, S.0, Publ. 3569441).
Firma neu:
FM2 Group GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.10.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinecke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3569441, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FM2 Group GmbH, in Opfikon, CHE-290.234.323, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seferovic, Sladjan, deutscher Staatsangehöriger, in Langen (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Becker, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinecke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1987691, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FM2 Group GmbH, in Opfikon, CHE-290.234.323, Thurgauerstrasse 117, 8152 Glattpark (Opfikon), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Banken und Finanzdienstleistern, insbesondere im Bereich Financial Markets und bei regulatorischen Themen. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, ferner Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Reinecke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Becker, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Seferovic, Sladjan, deutscher Staatsangehöriger, in Langen (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.