Reports for Ursula Christa Reichert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ursula Christa Reichert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004778175, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Schulverein der Rudolf Steiner Schule Münchenstein, in Münchenstein, CHE-115.617.865, Verein (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändli Strathmann, Evelina, von Muttenz, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Gerd-Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Rodersdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andrea, Ruth, von Basel, in Flüh (Hofstetten-Flüh), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichert, Ursula Christa, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedner, Dieter Artur, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ermel, Constanze Aurelia, von Dornach, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otter, Gabriella, von Basel, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2214061, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Schulverein der Rudolf Steiner Schule Münchenstein, in Münchenstein, CHE-115.617.865, Verein (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 6, Publ. 5607726).
Statutenänderung:
18.06.2012.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Aja, von Basel, in Bendorf (FR), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Christian, von Brütten, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bötticher-Schwarb, Gabriela Maria, von Basel, in Rodersdorf, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutzwiller-Dietler, Andrea Helena, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ermel, Constanze Aurelia, von Dornach, in Dornach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Lukas Michael, von Wängi, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pohl, Vanessa, von Biel, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedner, Dieter Artur, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andrea, Ruth, von Basel, in Flüh (Hofstetten-Flüh), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flüh, Mitglied des Vorstandes und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reichert, Ursula Christa, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5607726, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Schulverein der Rudolf Steiner Schule Münchenstein, in Münchenstein, CH-280.6.013.680-0, Gutenbergstrasse 1, 4142 Münchenstein, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.1989, 15.05.2006.
Zweck:
Der Verein ist der juristische Träger und sieht seine Aufgabe in der Förderung der 'Rudolf Steiner Schule Münchenstein', die auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners geführt wird. Er verfolgt keine Erwerbszwecke und dient ausschliesslich gemeinnützigen Zielen. Er ist politisch und konfessionell neutral . Massgebend für die Erfüllung des Vereinszwecks ist das Leitbild der 'Rudolf Steiner Schule Münchenstein'. Der Verein erfüllt seine Aufgaben in Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium. Die pädagogische Führung der Schule im Sinne des Leitbildes obliegt dem Lehrerkollegium.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Leistungen der Eltern, Schenkungen, Erbschaften und Legate, Erträge aus Veranstaltungen und dem Vereinsvermögen, allfällige Subventionen und Beiträge der öffentlichen Hand, andere Zuwendungen.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Schulvorstand von mindestens 5 Mitgliedern, Vertrauenskreis von 6 - 8 Mitgliedern, Elternbeitragskommission und Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Huber, Aja, von Basel, in Bendorf (FR), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichert, Ursula Christa, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andrea, Ruth, von Basel, in Flüh, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Christian, von Brütten, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fournes, Volker Immanuel, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.