Reports for Jerg Walter Reichert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jerg Walter Reichert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005599400, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ProFEMAG AG, bisher in Wettingen, CHE-181.872.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, Publ. 2416111).
Statutenänderung:
20.10.2022.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Sperrstrasse 104b, 4057 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichert, Jerg, von Wettingen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinbrink, Dr. Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Walter, von Egolzwil, in Arosa, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005488258, Commercial Registry Office Aargau, (400)
GRS Partner AG, in Wettingen, CHE-213.343.060, Schartenfelsstrasse 1B, 5430 Wettingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung, die Renovation, das Verwalten, Halten, Vermieten, Vermitteln und Veräussern von Grundeigentum und Immobilien im In- und Ausland sowie den Handel und Vertrieb anderer Güter im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Aktien:
105 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 20.05.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Graf, André Werner, von Escholzmatt-Marbach, in Obersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichert, Jerg Walter, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schranz, Christian, von Adelboden, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2416111, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ProFEMAG AG, in Wettingen, CHE-181.872.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichert, Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichert, Jerg, von Wettingen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Krotsch, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Niederstetten (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetter, Werner Beat, von Tobel-Tägerschen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Ronald, von Riehen, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.