Reports for Christian Raymond
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Raymond
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6283838, Commercial Registry Office Valais, (621)
Seroc Equipements Routiers SA, à Vouvry, CH-621.9.006.723-2, succursale (No. FOSC 238 du 09.12.2002, p. 15, Publ. 762774), avec siège principal à Roche VD.
Numéro d'identification du siège principal:
CH-550.1.031.838-1.
Date des statuts du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Inscription au RC du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
But du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Publications du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits qui ne sont plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC sont radiées d'office.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Oguey, Michel, de Ormont-Dessous, à Villeneuve VD, avec signature individuelle;
Raymond, Christian, de Château-d'Oex, à Château-d'Oex, avec procuration collective à deux;
Gagg, Christian, de Lutry et Kreuzlingen, à Blonay, avec procuration collective à deux.
Publication number: 762774, Commercial Registry Office Valais
Seroc Equipements Routiers SA, à Vouvry, Chemin du Maupas, 1896 Vouvry, nouvelle succursale.
Raison sociale du siège principal:
Seroc Equipements Routiers SA.
Nature juridique du siège principal:
société anonyme.
Siège principal:
Roche VD.
Date des statuts du siège principal:
29.10.2002.
Inscription au registre du commerce du siège principal:
05.11.2002.
But du siège principal:
commerce, location, fabrication, pose, entretien et réparation de produits et matériaux servant à l'équipement des routes, des entreprises ou de l'industrie.
Publications du siège principal:
FOSC du 11.11.2002, p. 14.
Personnes inscrites:
Oguey, Michel, de Ormont-Dessous, à Villeneuve VD, avec signature individuelle;
Raymond, Christian, de Château-d'Oex, à Château-d'Oex, avec procuration collective à deux;
Gagg, Christian, de Lutry et Kreuzlingen, à Blonay, avec procuration collective à deux.