Reports for Gisèle Rappaz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Gisèle Rappaz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005702055, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
GISÈLE UND ROLF RAPPAZ STIFTUNG, in Basel, CHE-109.987.408, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, S.0, Publ. 6862686).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rappaz, Gisèle, von Basel, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madörin, Bernhard, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Urs, von Oberbalm, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien;
Limberger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR01-1005128507, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
ALP Gewerbe GmbH, in Giebenach, CHE-401.114.246, Moosmattstrasse 12, 4304 Giebenach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.01.2021. 04.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Reparaturen aller Art, insbesondere an Messapparaten und medizinischen Laborgeräten. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Liegenschaftsunterhalts und der Hauswartung sowie die Durchführung von Bauarbeiten. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rappaz, Gisèle, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Popescu, Angelu-Liviu, rumänischer Staatsangehöriger, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Madörin, Dr. Bernhard Theodor, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 821094, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
GISÈLE UND ROLF RAPPAZ STIFTUNG, in Basel, c/o Gisèle Rappaz, Nadelberg 5, 4051 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
10.12.2002.
Zweck:
Fachgerechte Aufarbeitung, Erhaltung, Verwaltung und öffentliche Bekanntmachung des künstlerischen Werkes von Rolf Rappaz (Basel) und Förderung der Kunst sowie Unterstützung von Institutionen mit sozialer oder ökologischer Zielsetzung.
Organisation:
Stiftungsrat und Revisionsstelle.
Stiftungsrat:
mindestens 2 Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Rappaz, Gisèle, von Basel, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Werner, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Madörin, Dr. Bernhard, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nick, Jörg, von Sursee, in Ennetbürgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ABS Advanced Business Support AG, in Basel, Revisionsstelle.