Reports for Alan David Ragueneau
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alan David Ragueneau
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006112498, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nextlaw In-House Solutions - Europe GmbH, in Zürich, CHE-339.533.154, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801996).
Firma neu:
Nextlaw In-House Solutions - Europe GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.08.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ragueneau, Alan David, französischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iynédjian, Nicolas, österreichischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1006032094, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Global Law Integrated Solutions AG, in Zollikon, CHE-435.189.845, Witelliker Weg 10, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen und Entwicklung von Technologielösungen im Bereich des Rechts. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 08.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ragueneau, Alan David, französischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ragueneau, Gülru, türkische Staatsangehörige, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004948077, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nextlaw In-House Solutions - Europe GmbH, in Zürich, CHE-339.533.154, c/o Walder Wyss AG, Dr. Nicolas lynédjian, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung verschiedener nicht-juristischer Beratungsdienstleistungen, hauptsächlich im Bereich der Effizienzsteigerung interner rechtlicher Abläufe von Grossunternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dentons Europe Consulting B.V. (78234395), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ragueneau, Alan David, französischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Singer, Richard, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.