Reports for Béatrice Marie Marguerite Puton
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Béatrice Marie Marguerite Puton
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005470707, Commercial Registry Office Berne, (36)
RUAG Simulation & Training AG, in Bern, CHE-472.152.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2021, Publ. 1005296255).
Statutenänderung:
04.05.2022.
Firma neu:
Thales Simulation & Training AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Thales Simulation & Training SA) (Thales Simulation & Training Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb von und den Handel mit sowie den Unterhalt von Simulations- und Trainingsanlagen und -systemen sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Innmaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an deren Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und erachten, Finanzdienstleistungen erbringen sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für die Gesellschaft verbundene und nahestehende Unternehmungen und für Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quabba, Angelo Roberto, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Judith Rahel Dr., von Eggersriet, in Zürich, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höjer, Torvald Henrik Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Puton, Béatrice Marie Marguerite, französische Staatsangehörige, in Arzier-Le Muids, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uebersax, Jan Sebold, von Herzogenbuchsee, in Vauderens (Ursy), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loher, Urs, von Oberriet (SG), in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitchcock, Peter William, britischer Staatsangehöriger, in Partridge Green (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Marco, von Pfäffikon, in Wettswil (Wettswil am Albis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005296255, Commercial Registry Office Berne, (36)
RUAG Simulation & Training AG, in Bern, CHE-472.152.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125841).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dummermuth, Simon, von Grosshöchstetten, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puton, Béatrice Marie Marguerite, französische Staatsangehörige, in Arzier-Le Muids, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005247468, Commercial Registry Office Berne, (36)
RUVEX AG, in Bern, CHE-305.397.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2021, Publ. 1005063817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dummermuth, Simon, von Grosshöchstetten, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puton, Béatrice Marie, französische Staatsangehörige, in Arzier-Le Muids, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.