Reports for Marie-Theres Purtschert-Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Marie-Theres Purtschert-Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1049653, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Krankenhausgesellschaft Schwyz, in Schwyz, CH-130.0.007.484-7, Verein (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2013, Publ. 7177214).
Statutenänderung:
26.06.2013.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Purtschert-Keller, Marie-Theres, von Freienbach und Pfaffnau, in Rickenbach bei Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Hans-Jörg Walter, von Sachseln, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Russi, Erich, von Andermatt, in Lindau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. [Die Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Publication number: 2949964, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Krankenhausgesellschaft Schwyz, in Schwyz, CH-130.0.007.484-7, Führung und Verwaltung des Spitals Schwyz, Verein (SHAB Nr. 190 vom 03.10.2003, S. 11, Publ. 1198788).
Statutenänderung:
4.06.2004.
Zweck neu:
Sicherstellung der Spitalversorgung des inneren Kantonsteils und der umliegenden Gebiete;
Betreiben des Spitals Schwyz und weiterer Betriebe.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens fünf oder mehr Mitgliedern und Revisoren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrler, Louise, von Muotathal und Schübelbach, in Rickenbach bei Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulrich-Suter, Hedwig, von Küssnacht am Rigi und Muotathal, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isenschmid-Tschümperlin, Eva, von Willisau Land, in Küssnacht am Rigi, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Ruth, von Küssnacht am Rigi, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lichtenhahn, Dr. Pierre, von Basel, in Rickenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schatt, Josef, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbühl, Toni F., von Wolfenschiessen, in Rickenbach bei Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lifart, Bruno, von Eggenwil, in Rickenbach bei Schwyz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichmuth, Ruedi, von Schwyz, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rickenbach bei Schwyz];
Ulrich-Bolfing, Andrea, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Purtschert-Keller, Marie-Theres, von Freienbach und Pfaffnau, in Rickenbach bei Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Dr. Reto, von Wäldi, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.