Reports for Marzio Manfredo Emilio Proietti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marzio Manfredo Emilio Proietti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004699467, Commercial Registry Office Berne, (36)
INSOS Schweiz, in Bern, CHE-109.375.518, Verein (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2018, Publ. 4411029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldbecker, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Proietti, Marzio, von Bellinzona, in Melano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sieber, Stephan, von Reichenbach im Kandertal, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streiff-Feller, Marianne, von Thun, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Domenig, Dagmar, von Tamins, in Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dörig, Marco, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gay Truffer, Françoise, von Randa, in Monthey, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Innocenti, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004576790, Commercial Registry Office Berne, (36)
Inclusion Handicap, in Bern, CHE-105.839.861, Verein (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875945).
Statutenänderung:
15.06.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giacolini, Lorenzo Stefano, von Monte Carasso, in Monte Carasso, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hermann-Shores, Patricia Anne, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binggeli, Tatjana Dr., von Münchenbuchsee, in Möhlin, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Proietti, Marzio Manfredo Emilio, von Bellinzona, in Melano, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3258569, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Federazione Ticinese Integrazione Andicap (FTIA), in Giubiasco, CHE-105.511.805, associazione (FUSC no. 109 del 08.06.2016, Pubbl. 2877667).
Statuti modificati:
23.02.2016.
Nuovo nome:
inclusione andicap ticino.
Nuovo scopo:
inclusione andicap ticino si prefigge di promuovere e favorire la parità di diritti delle persone con disabilità in applicazione dell'omonima Convenzione ONU.
Oltre alla convenzione stessa, gli strumenti fondamentali utilizzati sono:
l'applicazione del divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione federale;
l'applicazione della Legge sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Ldis);
la lotta contro l'emarginazione;
il promuovimento della loro condizione sociale, culturale e economica;
la promozione e la creazione di occasioni di lavoro;
la realizzazione e la gestione di strutture, di istituzioni e di servizi adatti alle loro esigenze sociali e sanitarie;
il promuovimento di attività sportive e ricreative adeguate;
la cura dei legami di amicizia e di solidarietà tra i membri. inclusione andicap ticino si adopera inoltre per sviluppare e sostenere ogni altra iniziativa o attività utile al conseguimento degli scopi sopra elencati e per agire da stimolo e da interlocutore dell'Autorità. inclusione andicap ticinorappresenta gli interessi dei propri membri laddove ciò è previsto da vigenti disposizioni legali. inclusione andicap ticinopuò acquistare, costruire e vendere beni immobili necessari per il raggiungimento degli scopi, come pure accettare in dono beni immobiliari. Può inoltre emettere cartelle ipotecarie e richiedere finanziamenti ipotecari, nonché costituire comproprietà e proprietà per piani, rispettivamente costituire servitù a favore o a carico dei propri fondi.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Proietti, Marzio, da Bellinzona, in Melano, direttore, con firma collettiva a due;
Borradori, Emidio, da Gordola, in Bellinzona, membro, con firma collettiva a due [finora: membro senza diritto di firma];
Donghi, Gian Paolo, da Riva San Vitale, in Riva San Vitale, membro, con firma collettiva a due [finora: cittadino italiano, membro senza diritto di firma];
Dozio, Gian Carlo, da Lugano, in Cademario, membro, con firma collettiva a due [finora: membro senza diritto di firma];
Viscardi, Giovanna, da San Vittore, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: membro senza diritto di firma];
Mencarelli, Sergio, da Lugano, in Montagnola (Collina d'Oro), membro, con firma collettiva a due [finora: membro senza diritto di firma].