Reports for Peter Probst
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Probst
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1594221, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohlfahrtsstiftung von Verkauf Schweiz - Verband verkaufsorientierter Fachleute und Firmen, in Köniz, CHE-109.557.166, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1153037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Peter, von Berg am Irchel, in Ottoberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fricker, Doris, von Läufelfingen, in Cordast (Gurmels), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andreas, von Ehrendingen, in Lengnau AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aichele, Bernard, von Wynau, in Montcherand, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Daniel, von Aarwangen, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Anton, genannt Toni, von Eriswil, in Hasle-Rüegsau (Lützelflüh), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].
Publication number: 2575932, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Odic AG, bisher in Altnau, CH-440.3.003.231-0, An- und Verkauf und Vermittlung von Grundstücken und Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 06.06.2000, S. 3833).
Statutenänderung:
19.11.2004.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Schlösslipark 1, 8598 Bottighofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Peter, von Berg am Irchel, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Ernst, von Schangnau, Schweizersholz (Bischofszell), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibezahl, Otto Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Altnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohlfahrts-Stiftung des Verbandes reisender Kaufleute der Schweiz, in Köniz, Fürsorge für die Aktivmitglieder des Verbandes reisender Kaufleute der Schweiz, Stiftung (SHAB Nr.72 vom 27.03.1982, S.975).
Urkundenänderung:
13.02.1997.
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung von Verkauf Schweiz ¬ Verband verkaufsorientierter Fachleute und Firmen.
Zweck neu:
Fürsorge für die Aktivmitglieder von Verkauf Schweiz ¬ Verband verkaufsorientierter Fachleute und Firmen im Falle von Krankheit, Invalidität, Alter, Tod und wirtschaftlicher Bedrängnis, nach Massgabe der einschlägigen Reglemente.
Organisation neu:
Stiftungsrat, Gesamtheit der versicherten Mitglieder in den betreffenden Kassen und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Peter, von Stäfa, in Stäfa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Candide, von Cham, in Unterentfelden, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolomey, René-Georges, von Lutry, in Meyrin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läng, Werner, von Zürich und Utzenstorf, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Theophil, von Lyss, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Overney, Conrad, von Charmey, in Lossy-Formangueires, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinle, Oskar, von Stein AG, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vignola, Roger, von Courlevon, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Ernst, von Lindau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedrich, Karl Dr., von Winterthur und Thalheim an der Thur, in Köniz, Zentralsekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Franz, von Bettwil, in Muttenz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Rolf, von Ebnat-Kappel, in Berg TG, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marzohl, Konrad, von Neuendorf, Dulliken und Littau, in Neuendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Marc, von Sarnen und Henggart, in Henggart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nickelsen, Klaus Harro, von Küttigen, in Lupsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Peter, von Berg am Irchel, in Ottoberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprecher, Charlotte, von Zollikon und Hinwil, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tissot, Daniel, von Valangin, in Avenches, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zängerle, Christian, von St.Gallen, in Lussy-sur-Morges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Roland, von Ochlenberg, in Gümligen, Zentralsekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.