Reports for Diego Carmine Politano
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Diego Carmine Politano
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004567369, Commercial Registry Office Berne, (36)
HaslerRail AG, in Bern, CHE-112.437.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488318).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Politano, Diego Carmine, von Locarno, in Regensdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004544842, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bombardier Transportation (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-114.638.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levin, Amir Izhak, kanadischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Politano, Diego, von Locarno, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Heinz, von Gränichen, in Lengnau (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ehrendingen].
Publication number: 2290511, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TripleMC GmbH, in Zürich, CHE-101.040.913, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2011, Publ. 6080668).
Statutenänderung:
02.07.2015.
Firma neu:
itWorxpro GmbH - IT Management & Business Solutions.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
Schlosserstrasse 4, 8180 Bülach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Informatik (IT), Kommunikation, Print und Medien, Internet und Webhosting, Grafik- und Webdesign sowie das Anbieten diesbezüglicher Beratungen. Der Verkauf von Hard- und Software, das Anbieten von Kursen und Trainings für die Bereiche Informatik (IT) und Webdesign. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke und Rechte daran erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Marco, von Lantsch/Lenz, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00;
Politano, Diego, von Locarno, in Minusio, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Holaus, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rose, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Dänikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.