Reports for Bruno Poletti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Bruno Poletti
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Poletti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005281043, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Solar Genossenschaft Mattenhof, in Fislisbach, CHE-228.395.746, c/o Hilbert Heimgartner, Steinäckerstrasse 40, 5442 Fislisbach, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.05.2021. 05.08.2021.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Photovoltaikanlagen zur Gewinnung oder Speicherung von elektrischer Energie. Die Genossenschaft kann (Dach-) Flächen zur Installation von Photovoltaikanlagen mieten. Die Genossenschaft bezweckt den Verkauf von elektrischer Energie bzw. deren Zertifikate an Dritte.
Anteilscheine:
CHF 1'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per E-Mail. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 12.05.2021 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Heimgartner, Hilbert, von Fislisbach, in Fislisbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oppliger, Jean-Marc, von Heimiswil, in Fislisbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimgartner, Vasco, von Fislisbach, in Fislisbach, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poletti, Bruno, von Brusio, in Fislisbach, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005115648, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Baupunkt Architekten AG, in Ennetbaden, CHE-114.976.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3948749).
Statutenänderung:
18.02.2021.
Firma neu:
Poletti Spuler Partner AG.
Weitere Adressen:
Hörnliweg 15, 5304 Endingen. Ursprung 14, 5225 Bözberg. Schulhausweg 6, 5442 Fislisbach.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spuler, Felix, von Endingen, in Endingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernhard, Katharina, von Walkringen, in Bözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näpflin, Luca, von Emmetten, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poletti, Bruno, von Brusio, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3948749, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Baupunkt Architekten AG, in Baden, CHE-114.976.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, Publ. 5164376).
Statutenänderung:
08.12.2017.
Sitz neu:
Ennetbaden.
Domizil neu:
Limmatauweg 9, 5408 Ennetbaden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altendorfer, Marion, von Wettingen, in Baden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Kuhn, Michael, von Zürich und Dietlikon, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poletti, Bruno, von Brusio, in Fislisbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien];
Spuler, Felix, von Endingen, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien].