Reports for Ruth Ploner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ruth Ploner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004456327, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IPG Technik GmbH, in Adliswil, CHE-101.059.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2016, Publ. 2825981).
Statutenänderung:
29.08.2018.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über Beschränktung der Übertragbarkeit wird aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ploner, Heinrich, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Ploner, Ruth, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Willi, von Grabs, in Oberriet (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00.
Publication number: 2825981, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IPG Technik GmbH, in Adliswil, CHE-101.059.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2010, S. 25, Publ. 5622176).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ploner, Heinrich, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ploner, Ruth, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: in Rüschlikon].
Publication number: 2494946, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IPG Handel GmbH, in Kilchberg ZH, CH-020.4.000.083-8, Vertrieb und Handel von technischen Produkten und Industie-Komponenten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 22, Publ. 1141560).
Statutenänderung:
21.09.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieder, Carl-Urs, von Kilchberg ZH und Rünenberg, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ploner, Heinrich, von Kilchberg ZH, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Ploner, Ruth, von Kilchberg ZH, in Rüschlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].