Reports for Jean-Marie Pittet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Marie Pittet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6235162, Commercial Registry Office Valais, (621)
Savioz et Marti S.A., succursale de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, CH-621.9.000.917-6, succursale suisse (No. FOSC 192 du 04.10.2007, p. 17, Publ. 4140278), avec siège principal à Sion.
Numéro d'identification du siège principal:
CH-626.3.001.396-5.
Raison sociale du siège principal:
Savioz et Marti SA.
Date des statuts du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
But du siège principal:
[biffé selon l'art. 110 ORC].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits qui ne sont plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Marti, Rudolf-Alfred, de Grossaffoltern et Berne, à Gümligen (Muri bei Bern), président, avec signature individuelle;
Balmer, Paul, de Gsteigwiler, à Niederscherli (Köniz), administrateur, avec signature individuelle;
Schuepbach, Ulrich, de Landiswil, à Worb, administrateur, avec signature individuelle;
Widmer, Friedrich, de Oberburg, à Gümligen (Muri bei Bern), administrateur, avec signature individuelle;
De Zordi, Livio, de Yvorne et Haut-Vully, à Aigle, avec procuration individuelle;
Pittet, Jean-Marie, de Villars-le-Terroir, à Villars-le-Terroir, avec procuration individuelle;
Marti, Reto Manuel, de Berne et Grossaffoltern, à Zürich, administrateur, avec signature individuelle;
Frossard, Cédric, de Sâles, à Ollon, avec procuration individuelle;
Schorro, Daniel Max, de Gurmels, à Liebistorf (Gurmels), administrateur, avec signature individuelle.
Publication number: 6207780, Commercial Registry Office Valais, (626)
Savioz et Marti SA, à Sion, CH-626.3.001.396-5, société anonyme (No. FOSC 93 du 17.05.2010, p. 22, Publ. 5634682).
Fusion:
Reprise des actifs de CHF 24'162.50 et des passifs de CHF 0.00 de la société Génie civil et Fondations SA Sion, à Sion (CH-626.3.004.147-0), selon contrat de fusion du 29.03.2011 et bilan au 31.12.2010. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agrée, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pittet, Jean-Marie, de Villars-le-Terroir, à Villars-le-Terroir, avec procuration individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bösiger, Daniel Walter, de Langenthal, à Bern, administrateur, avec signature individuelle.
Publication number: 5928984, Commercial Registry Office Jura, (670)
Marti Travaux Spéciaux S.A., à Porrentruy, CH-677.3.000.189-3, société anonyme (FOSC no 49 du 11.03.2010, p. 11, publ. 5535580).
Modification des statuts:
29.10.2010.
Nouvelles communications aux actionnaires:
Communications aux actionnaires : par courrier normal ou électronique. Selon déclaration du 29.10.2010, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pittet, Jean-Marie, de Villars-le-Terroir, à Villars-le-Terroir, avec procuration individuelle;
BDO SA, à Berne (CH-035.9.003.690-9), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bösinger, Daniel Walter, de Langenthal, à Berne, membre, avec signature individuelle.