Reports for Theodor Pindl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Theodor Pindl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006066499, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Villa YoYo St. Gallen, in St. Gallen, CHE-115.802.664, Stiftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2022, Publ. 1005373252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pindl, Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Marc Andreas, von Eschenbach (SG), in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dätwyler, Rita, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maag, Renato, von Winkel, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005844835, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verein WirkRaumKirche St.Gallen, in St. Gallen, CHE-102.371.637, Verein (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2019, Publ. 1004698988).
Statutenänderung:
23.06.2022.
Domizil neu:
Böcklinstrasse 2, 9000 St. Gallen.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Böcklinstrasse 2, 9000 St. Gallen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieger, Roman-Martin, von St. Gallen, in Mörschwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hächler, Magnus, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolt, Katharina, von Nesslau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Felix, Hans Rudolf, genannt Hansuredi, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gemeinder-Wick, Sonja Esther, von Zuzwil (SG), in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Konrad, Daniel, von Amriswil, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kontzen, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Von Heyl zu Herrnsheim, Johannes Cornelius Wilhelm Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Wittenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pindl, Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dätwyler, Rita, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschbacher, Simon, von Eggiwil, in Rehetobel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gabler, Myrtha, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weinhold, Andrea, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Policante, Annina, von St. Gallen, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004969968, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Villa YoYo St. Gallen, in St. Gallen, CHE-115.802.664, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754485).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mösle-Hüppi, Susanna, von Gommiswald, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pindl, Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.