Reports for Frank Uwe Pillich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Frank Uwe Pillich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005407043, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
EchoChain AG, bisher in Berneck, CHE-105.366.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344629).
Statutenänderung:
07.01.2022.
Sitz neu:
Walzenhausen.
Domizil neu:
Güetli 163, 9428 Walzenhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pillich, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berneck];
Tismer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, mit Einzelprokura.
Publication number: HR02-1005407047, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
ProVenture Capital AG, bisher in Berneck, CHE-201.631.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3989247).
Statutenänderung:
07.01.2022.
Sitz neu:
Walzenhausen.
Domizil neu:
Güetli 163, 9428 Walzenhausen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pillich, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berneck].
Publication number: HR02-1004703372, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
ProSalutis Capital AG, bisher in Berneck, CHE-111.712.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3720445).
Statutenänderung:
08.07.2019.
Firma neu:
GB Capital Trust AG.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Organisation, Verwaltung, Unternehmensführung und -beratung, Gründung, Erwerb, Beteiligung, Finanzierung, Verwertung und Verwaltung von Gesellschaften aller Art im In- und Ausland sowie Vermögensstrukturen für Dritte. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pillich, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lupino, Giovanni, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.