Reports for Oliver Pfister
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oliver Pfister
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1601211, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
SENSIN GmbH, in Sirnach, CHE-113.324.292, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2013, Publ. 7101812).
Firma neu:
SENSIN GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Franziska, von Trubschachen, in Jonschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Pfister, Oliver, von Trubschachen, in Jonschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6719544, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
SENSIN GmbH, in Sirnach, CH-440.4.019.692-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2008, S. 15, Publ. 4574176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenz, Franziska, von Oberhelfenschwil, in Wiezikon bei Sirnach (Sirnach), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Pfister, Oliver, von Trubschachen, in Zug, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernold, Urs, von Walenstadt, in Andwil TG (Birwinken), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: 5230738, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sage Schweiz AG, in Baar, CH-170.3.011.557-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2008, S. 20, Publ. 4595138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berruyer, Guy Serge, französischer Staatsangehöriger, in Boulogne (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Oliver, von Trubschachen, in Wiezikon, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Kurt, von Luzern und Adligenswil, in Stans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldis, Marcel, von Weggis, in Weggis, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gotheil, Jacques, von Küttigen, in Begnins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Edwin, von Kernenried und Altbüron, in Altbüron, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Hansen, Corinne, von Epsach, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Jean-Jacques, von Winterthur, Hütten und Vilters-Wangs, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Houillon, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milin, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.